Názov: | L'ORÉAL Slovensko s. r. o., v likvidácii |
Ulica a číslo: | Nám. 1 mája 18 |
Mesto: | Bratislava, 81106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35725354 |
DIČ: | 2020241828 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46450 Veľkoobch.s parfum.tov. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 26.08.1997 |
Zánik: | 27.06.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
L'ORÉAL Slovensko s. r. o., v likvidácii , Nám. 1 mája 18, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
L'ORÉAL Slovensko s. r. o. , Nám. 1 mája 18, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
L'ORÉAL Slovensko s. r. o. , Nám. 1 mája 18, 81106 Bratislava
L'ORÉAL Slovensko s. r. o. , Nám. 1. mája 18, Bratislava
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
07.09.2020 | LA ROCHE-POSAY Zmluva o autorizovanom predaji EZVO/EHP | 0 |
07.09.2020 | VICHY Zmluva o autorizovanom predaji EZVO/EHP | 0 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 15344/B |
Deň zápisu: | 26.08.1997 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Likvidátor | od 01.05.2022 | Mgr. Ondřej Majer | |
Člen dozornej rady | od 19.10.2015 | Guillaume Dauchy | |
Člen dozornej rady | od 01.11.2021 | Olivier Hubin | |
Člen dozornej rady | od 16.01.2018 | Stéphane Ferrand | |
Člen dozornej rady | od 15.03.2014 | Alexandre Popoff | |
Spoločník | L'OREAL S.A. | ||
Spoločník | L'OREAL | ||
Konateľ | od 01.03.2020 | Mag. Brigitte Streller | |
Konateľ | od 01.03.2020 | Mag. Brigitte Streller |
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj | ||
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu | ||
reklamná činnosť a prieskum trhu | ||
činnosť organizačných a ekonomických poradcov | ||
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov | ||
účtovné poradenstvo | ||
vedenie účtovníctva | ||
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |